搜尋結果
2024年6月4日 · 馬健博士,39歲,于2017年4月28日獲委任為我們的董事,并于2023年11月27日調任為我們的執行董事兼首席執行官。 彼主要負責監督我們的整體營運及管理。
- 5.28
- 5.03-6.03
- 18737.30萬
- 1000
馬心婷女士,47歲,于2015年11月加入本集團并為我們的創始人之一。馬女士自2015年11月至2018年8月擔任巨室文創(昆山)的首席執行官。
- 4.25
- 4.25-4.25
- 12664.00萬
- 500
2024年4月15日 · 簡介. 汪紅學先生,32歲,為執行董事及本公司總經理(總裁)。 汪紅學先生于本公司成立起即獲委任為董事,并于2023年8月調任為執行董事及獲委任為本公司總經理(總裁)。 彼主要負責本集團各級營運中心的整體管理及運作,包括運營團隊建設、標準化內部管理建設、投資擴張、加盟培訓、配送以及門店監督及管理。 汪紅學先生亦在我們的若干子公司擔任法人代表、總經理、董事或監事。 汪紅學先生于2016年6月加入本集團,主要參與管理本集團業務運營,其先后擔任本集團運營總監、副總經理(營運中心)及總經理(總裁)。 于2016年加入本集團之前,汪紅學先生從其在餐飲行業的工作經歷中積累了豐富的門店營運及管理經驗。 汪紅學先生目前正在攻讀中國北京國家開放大學工商管理(遠程學習課程)文憑。 戴利. 執行董事. 簡介.
- 17.5
- 17.5-17.5
- 14776.34萬
- 200
2024年6月28日 · 高先生于汽車行業擁有逾23年經驗。. 彼自2000年8月起任職于廣汽集團,現任廣汽集團副總經理、公關宣傳本部本部長、執行委員會委員、廣汽本田汽車有限公司董事長及五羊 - 本田摩托(廣州)有限公司董事長。. 彼自2000年8月起亦曾于廣汽集團擔任多個職位及 ...
- 35.0
- 34.0-45.4
- 3000.48萬
- 100
2023年9月13日 · 許先生于1998年6月畢業于中國的青島港灣職業技術學院,獲得港口與船舶電氣文憑,并于2004年7月畢業于中國的中國海洋大學,獲得計算機文憑。 彼于2010年9月在中國的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士 (EMBA)學位。 自2022年12月起,彼一直在中國的長江商學院修讀企業家學者項目。 此外,許先生于2016年12月獲山東省人力資源和社會保障廳授予「第八屆山東青年創業獎提名獎」。 李艷. 副總裁兼執行董事. 簡介. 李艷女士,37歲,于2022年10月20日獲委任為我們的執行董事兼副總裁。 李女士主要負責協助本集團戰略的制定及經營管理的決策。
- 5.13
- 4.45-5.55
- 2839.00萬
- 1000
2023年11月7日 · 簡介. 張靖偉先生,55歲,自2023年4月起擔任本公司執行董事兼首席運營官,主要負責管理本集團的供應鏈及運營。 張先生在生物技術行業擁有超過25年經驗。 張先生于2019年4月至2023年3月擔任藥明生物技術集團全球戰略運營高級副總裁,負責供應鏈規劃、全球采購、倉庫管理及環境、健康與安全,同時亦參與我們業務的供應鏈運營。 在此之前,張先生于2016年4月至2019年4月在美國Axalta Coating Systems Ltd.擔任全球運營及供應鏈部門的運營財務負責人,并于2010年3月至2016年4月擔任美國泰科電子有限公司的企業財務共享服務的財務主管。 1999年12月至2010年2月,張先生于美國輝瑞公司擔任財務總監,負責支援銷售、全球生產、物流、采購及供應鏈運營。
張永剛先生,48歲,主席、執行董事兼行政總裁。 張先生于二零零六年十二月創辦本集團及主要負責擬定本集團的整體企業戰略、管理及業務發展及監督銷售及營銷職能以及整體業務發展。