搜尋結果
曾慶紅 (1939年7月30日 —), 漢族, 江西 吉安 人,生於 安徽 涇縣, 中國共產黨 和 中華人民共和國 政治家,原 正國級 領導人,中共第十五屆和第十六屆 中央書記處 書記、第十六屆 中央政治局常委。 先後在國防部門、 國家計委 、石油部門工作,曾任解放軍將領 余秋里 的秘書。 1984年曾慶紅調任 上海,1989年 六四事件 後隨升任 中共中央總書記 的 江澤民 進京,先後任 中共中央辦公廳 副主任、主任。 在 中共十五屆一中全會 上當選 中共中央政治局 候補委員、 中央書記處 書記,1999年任 中共中央組織部 部長,在 中共十六屆一中全會 上當選 中共中央政治局常委 (排名第五)、中央書記處書記(排名晉升第一)、 中共中央黨校 校長,全面負責黨務工作。
曾庆红 (1939年7月30日 —), 漢族, 江西 吉安 人,生于 安徽 泾县, 中国共产党 和 中华人民共和国 政治家,原 正国级 领导人,中共第十五屆和第十六屆 中央書記處 書記、第十六屆 中央政治局常委。 先後在國防部門、 國家計委 、石油部門工作,曾任解放軍將領 余秋里 的秘書。 1984年曾慶紅調任 上海,1989年 六四事件 后隨升任 中共中央總書記 的 江澤民 進京,先後任 中共中央辦公廳 副主任、主任。 在 中共十五届一中全会 上當選 中共中央政治局 候補委員、 中央书记处 书记,1999年任 中共中央組織部 部長,在 中共十六届一中全会 上當選 中共中央政治局常委 (排名第五)、中央書記處書記(排名晉升第一)、 中共中央黨校 校長,全面負責黨務工作。
曾庆红,男,汉族,1939年7月生,江西吉安人,1960年4月加入中国共产党,1963年7月参加工作,北京工业学院自动控制系毕业,大学学历,工程师。 曾任中华人民共和国副主席,中央党校校长,第十六届中央政治局常委、中央书记处书记。
曽 慶紅(そう けいこう、簡体字:曾 庆红、繁体字:曾 慶紅、英語: Zeng Qinghong、ゾン・チンホン、1939年 7月30日 - )は、中華人民共和国の政治家。第16期中国共産党中央政治局常務委員、胡錦濤政権にて第8代国家副主席を歴任した。
2003年7月,曾慶紅出任新成立的中央港澳工作協調小組組長,分管港澳事務。雖然曾慶紅在黨內排行第五,但是由於其與江澤民的關係,外界認為曾慶紅在當時是除總書記胡錦濤和總理溫家寶以外最有實權的領導人 [11]。
曾慶紅 (1939年7月30日 — ), 漢族 , 江西 吉安 人,生於 安徽 涇縣 , 中國共產黨 和 中華人民共和國 政治家,原 正國級 領導人 ,中共第十五屆和第十六屆 中央書記處 書記、第十六屆 中央政治局常委 。 先後在國防部門、 國家計委 、石油部門工作,曾任解放軍將領 余秋里 的秘書。 1984年曾慶紅調任 上海 ,1989年 六四事件 後隨升任 中共中央總書記 的 江澤民 進京,先後任 中共中央辦公廳 副主任、主任。 在 中共十五屆一中全會 上當選 中共中央政治局 候補委員、 中央書記處 書記,1999年任 中共中央組織部 部長,在 中共十六屆一中全會 上當選 中共中央政治局常委 (排名第五)、中央書記處書記(排名晉升第一)、 中共中央黨校 校長,全面負責黨務工作。
Zeng Qinghong (Chinese : 曾庆红; pinyin : Zēng Qìnghóng; Wade–Giles : Tseng1 Ch'ing4-hung2, born 30 July 1939) is a retired Chinese politician. He was a member of the Politburo Standing Committee of the Chinese Communist Party, China's highest leadership council, and First Secretary of the Secretariat of the Central Committee between 2002 and 2007.