搜尋結果
2021年6月23日 · 自2021年7月1日起,公司现任常务总监—车务及中国内地业务刘天成先生将获委任为该公司常务总监—中国内地业务及全球营运标准,他并将继续担任 ...
2019年10月12日 · 【财华社讯】申基国际(02310-HK)公布,自10月10日起,杨素梅及蔡润初获委任为董事会联席主席,接替申勇。
2021年6月16日 · 泰加保险 (06161.HK)更换行政总裁、公司秘书及授权代表. 原創. 日期:2021年6月16日 上午10:16. 【财华社讯】泰加保险 ( 06161.HK )公布,陈日威先生获委任 ...
2021年12月21日 · 【财华社讯】新海能源(00342.HK)公布,李雄杰先生、黄耀鹏先生和蔡智徽先生已获委任为公司独立非执行董事,于2021年12月17日起生效。
2019年7月12日 · 日期:2019年7月12日 下午4:08 作者:毕评鸣 編輯:彭尚京. 今天 (7月12日)在香港挂牌的4只新股中,有两只罕有地在上市前一天,公布了公司存在股权 ...
2023年6月29日 · 环境、社会及管治(ESG)议题近年成为各界关注焦点。. 由香港大学经管学院创办的港大创立方(HKU iCube)月前宣布成立创立方联盟(iCube Network ...
2021年10月13日 · 原創. 日期:2021年10月13日 下午2:35. 【财华社讯】PF GROUP (08221.HK)公布,自2021年10月12日起,李振邦博士辞任执行董事、董事会主席、联交所GEM证券上市规则第5.24条项下公司授权代表及GEM上市规则第5.19条项下合规主任,并不再担任薪酬委员会的成员。 同时宣布,方敏女士辞任非执行董事,并不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。...